KRS 0000076541
NIP5482339649
REGON07273580800000
Nazwa"S.T.O.K." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS.T.O.K.
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 22 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPORTOWA, 7, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5482339649
data rejestracji 21 lis 2001
status Czynny
50105010961000002269687311
INGBSK Placówka bankowa w Ustroniu, ul. Ignacego Daszyńskiego 6
ul. Ignacego Daszyńskiego 6 43-450 cieszyński POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄAGNIESZKA GREENE
Beneficjent
KRZYSZTOF STANISŁAW STANKIEWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA GREENE
zgłaszający - wspólnik spółki
KONRAD OWCZAREK
Wspólnik
2001-12-28
2008-12-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF STANKIEWICZ
Wspólnik
2001-12-28
2008-12-22
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
AGNIESZKA GREENE
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KRZYSZTOF STANISŁAW STANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
KONRAD OWCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2001-12-31
KRZYSZTOF STANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2001-12-31
JAKUB WOŹNIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-31
2008-12-22
2001-12-28
2001-12-31
"KOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie