KRS 0000076436
NIP7710009103
REGON59002553700000
Nazwa"WĘGROL" SPÓŁKA JAWNA, H. A. KUBIAK, R. PAWEŁCZYK
Krótka nazwa"WĘGROL", H. A. KUBIAK, R. PAWEŁCZYK
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WOLBORSKA, 27, KIEŁCZÓWKA, 97-310, MOSZCZENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7710009103
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5310Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO) #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHRYSZARD JAN PAWEŁCZYK
Beneficjent
AURELIUSZ JERZY KUBIAK
Beneficjent
HENRYKA TERESA KUBIAK
Beneficjent
RYSZARD JAN PAWEŁCZYK
reprezentant
AURELIUSZ JERZY KUBIAK
reprezentant
HENRYKA TERESA KUBIAK
reprezentant
HENRYKA TERESA KUBIAK
Wspólnik
2002-01-30
2022-11-25
AURELIUSZ JERZY KUBIAK
Wspólnik
2002-01-30
2022-11-25
RYSZARD JAN PAWEŁCZYK
Wspólnik
2002-01-30
2021-12-13
BOŻENNA JADWIGA PAWEŁCZYK
Wspólnik
2022-05-23
2022-11-25
ALEKSANDRA EWA GAJDA
Wspólnik
2022-05-23
2022-11-25
EMILIA KATARZYNA PAWEŁCZYK WIDERSKA
Wspólnik
2022-05-23
2022-11-25
RYSZARD JAN PAWEŁCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
AURELIUSZ JERZY KUBIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
HENRYKA TERESA KUBIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
HENRYKA TERESA KUBIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-30
2022-11-25
AURELIUSZ JERZY KUBIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-30
2022-11-25
RYSZARD JAN PAWEŁCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-30
2021-12-13
BOŻENNA JADWIGA PAWEŁCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2022-05-23
2022-11-25
ALEKSANDRA EWA GAJDA
Członek Organu Reprezentacji
2022-05-23
2022-11-25
EMILIA KATARZYNA PAWEŁCZYK WIDERSKA
Członek Organu Reprezentacji
2022-05-23
2022-11-25
2002-01-30
2012-12-20
KOLEJARZY, 2, BABY, 97-310, MOSZCZENICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie