KRS 0000076250
NIP7340013399
REGON00035379600000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MUSZYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MUSZYNIE
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 07 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. KITY, 4, MUSZYNA, 33-370, MUSZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1052Z PRODUKCJA LODÓW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHEMIL KAWA
Likwidator
2002-01-25
2002-02-05
HALINA FARON
Likwidator
2015-05-22
2017-06-07
JÓZEF PIEKARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2013-04-26
HELENA ZBOŻEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2017-06-07
TERESA MACUR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2017-06-07
ELŻBIETA JEŻOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2017-06-07
EUGENIUSZ FARON
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-10-24
RYSZARD SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-08-08
BARBARA HOMA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2017-06-07
RYSZARD SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-26
2017-06-07
EMIL KAWA
Powiernik
2002-01-25
2002-02-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD
IRENA JANUS
PREZES
2002-01-25
2002-04-15
HENRYK ŁUCKIEWICZ
WICEPREZES
2002-01-25
2002-04-15
HALINA FARON
CZŁONEK
2002-04-15
2003-11-18
HALINA FARON
PREZES
2003-11-18
2015-05-22
BARBARA HOMA
PREZES
2002-04-15
2005-05-12
HELENA POLAŃSKA
CZŁONEK
2003-11-18
2015-05-22
2002-01-25
2002-02-05
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MUSZYNIE W UPADŁŚCI
2002-02-05
2015-05-22
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MUSZYNIE
2002-01-25
2015-07-31
RYNEK, 6, MUSZYNA, 33-370, MUSZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie