KRS 0000076231
REGON35143227100000
NazwaPETRO - FORIN TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE
Krótka nazwaPETRO - FORIN TECHNOLOGIE W KRAKOWIE
Data rejestracji 02 sty 2002 (23 lata temu) 02 sty 2002
Data usunięcia 15 mar 2017 15 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHORZOWSKA, 50, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1012000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #1430 WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #1450 ROBOTY PODZIEMNE #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #2310 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA #2320B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6323 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4715Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW.WITOLD MAŃDZIEJEWICZ
Wspólnik
2002-01-02
2006-04-20
120 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 12.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA MARIA MAŃDZIEJEWICZ
Wspólnik
2002-04-05
2005-05-23
10.000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE 1.000.000,00 ZŁ
JAN MAREK NYCZ
Wspólnik
2005-05-23
2017-03-15
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ
RYSZARD STANISŁAW NYCZ
Wspólnik
2006-04-20
2017-03-15
120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ. (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA MARIA MAŃDZIEJEWICZ
Prokurent
2002-04-05
2005-05-23
SAMOISTNA
RYSZARD STANISŁAW NYCZ
Prokurent
2005-05-23
2006-04-20
PROKURA SAMOISTNA
JAN MAREK NYCZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2017-03-15
IWONA MARIA KARPA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2017-03-15
RYSZARD STANISŁAW NYCZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2014-02-07
ANNA POLISIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-20
2013-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WITOLD MAŃDZIEJEWICZ
PREZES
2002-01-02
2005-05-23
JAN MAREK NYCZ
PREZES ZARZĄDU
2005-05-23
2006-04-20
TADEUSZ JERZY KOŚCIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2014-02-07
2002-01-02
2003-02-13
SZLAK, 65, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
2003-02-13
2005-05-23
SADOWA, 3, KRAKÓW, 31-408, KRAKÓW, POLSKA
2005-05-23
2006-04-20
T. ZIELIŃSKIEGO, 20, WROCŁAW, 53-534, WROCŁAW, POLSKA
2006-04-20
2006-12-07
TOSZECKA, 101, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie