KRS 0000076126
NIP5992740718
REGON21120350100000
NazwaFABRYKA MEBLI "AEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFABRYKA MEBLI "AEK"
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 27 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 47E, WAWRÓW, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 570000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5992740718
data rejestracji 14 sty 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 gru 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLISŁAWOMIR KUBZDYL
reprezentant
ANDRZEJ JAN KUBZDYL
Beneficjent
SŁAWOMIR KUBZDYL
Likwidator
2023-05-22
2023-12-27
SŁAWOMIR KUBZDYL
Likwidator
2023-12-15
2023-12-27
ANTONI ANDRZEJ GŁADKI
Likwidator
2010-04-08
2016-08-26
MARIUSZ STANISŁAW SOBCZYK
Wspólnik
2001-12-28
2002-10-30
233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116500,00 ZŁOTYCH
ANTONI ANDRZEJ GŁADKI
Wspólnik
2002-10-30
2007-06-19
228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000,- ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF KORSKI
Wspólnik
2005-01-17
2007-06-19
228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000,- ZŁ
IRENEUSZ PIOTR SZLAK
Wspólnik
2005-05-30
2006-01-05
486 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 243000,00
JOLANTA DIANA KUBZDYL SWADOWSKA
Wspólnik
2006-01-05
2023-12-27
171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.500,- ZŁOTYCH
SŁAWOMIR KUBZDYL
Wspólnik
2006-01-05
2023-12-27
171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.500,- ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAN KUBZDYL
Wspólnik
2006-01-05
2023-12-27
798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399.000 ZŁOTYCH
MARIAN WALERIAN BEDNARZ
Wspólnik
2001-12-28
2005-01-17
233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 116500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAN KUBZDYL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
MARIUSZ STANISŁAW SOBCZYK
CZŁONEK
2001-12-28
2002-10-30
ANTONI ANDRZEJ GŁADKI
CZŁONEK
2002-10-30
2010-04-08
ANDRZEJ JÓZEF KORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-17
2007-08-24
SŁAWOMIR KUBZDYL
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2023-05-22
ANDRZEJ JAN KUBZDYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-26
2023-05-22
JOLANTA DIANA KUBZDYL SWADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-26
2023-05-22
MARIAN WALERIAN BEDNARZ
CZŁONEK
2001-12-28
2005-01-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-10
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -1470.25 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 570000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1470.25 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2001-12-28
2005-01-17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BESO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-17
2010-04-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE PRODREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-08
2016-08-26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE PRODREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2016-08-26
2023-05-22
FABRYKA MEBLI "AEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-28
2016-08-26
WIATRACZNA, 40, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie