KRS 0000076121
NIP8981624424
REGON93107033300000
Nazwa"MARKETING CONSULTING LEADERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARKETING CONSULTING LEADERS
Data rejestracji 21 gru 2001 (23 lata temu) 21 gru 2001
Data usunięcia 15 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMAMAREK LASKOWSKI
Wspólnik
2001-12-21
2021-11-15
120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGUMIŁA DOROTA ZOŁOTEŃSKA
Wspólnik
2003-09-18
2021-11-15
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
MAREK ŚNIEŻYK
Wspólnik
2004-05-14
2021-11-15
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
LESZEK CELER
Wspólnik
2001-12-21
2003-09-18
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
JOLANTA URSZULA WOŹNIAK
Wspólnik
2003-09-18
2021-11-15
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
RYSZARD SIKORA
Wspólnik
2003-09-18
2021-11-15
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
BEATA MARIA KARWOWSKA
Likwidator
2006-01-06
2021-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKUTECZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA.
JOLANTA URSZULA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-18
2006-01-06
BOGUMIŁA DOROTA ZOŁOTEŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-18
2006-01-06
MAREK LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-21
2006-01-06
LESZEK CELER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-21
2003-09-18
2001-12-21
2006-01-06
"MARKETING CONSULTING LEADERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-21
2004-05-14
WITA STWOSZA, 28, WROCŁAW, 50-149, WROCŁAW, POLSKA
2004-05-14
2021-01-13
SIENKIEWICZA, 8, WROCŁAW, 50-335, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie