KRS 0000075703
NIP7191442036
REGON00847532300000
Nazwa"VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"VICTORIA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 gru 2001 (23 lata temu) 27 gru 2001
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 1, SZCZUCZYN, 19-230, SZCZUCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1520000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7191442036
data rejestracji 27 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #361 PRODUKCJA MEBLI #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYWIKTOR ADAM MAKUSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-27
2009-08-25
1.991 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 995.500 (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ANDRZEJEM MAKUSZEWSKIM
ANDRZEJ MAKUSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-27
2019-03-14
3.040 (TRZY TYSIĄCE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.520.000 (JEDEN MILION PIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAWA MAKUSZEWSKA
Wspólnik
2009-08-25
2010-05-06
330 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
IRENA JOLANTA MARKOWSKA
Wspólnik
2009-08-25
2010-05-06
330 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WALDEMAR WOJCIECH PEŁNY
Powiernik
2011-12-30
2019-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIKTOR ADAM MAKUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-27
2009-08-25
ANDRZEJ MAKUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-27
2009-08-25
ANDRZEJ MAKUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-25
2019-03-14
2001-12-27
2011-12-30
"VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-27
2004-07-02
SIENKIEWICZA, 1, SZCZUCZYN, 19-230, GRAJEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie