KRS 0000074896
NIP6821014414
REGON00049944200000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH
Data rejestracji 30 sty 2002 (23 lata temu) 30 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŻEROMSKIEGO, 1A, SŁOMNIKI, 32-090, SŁOMNIKI, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email BANK@BS-SLOMNIKI.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 6821014414
data rejestracji 01 sty 2014
status Czynny
03193017672008861400010001
BPSSA II Oddział w Krakowie
ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHMARCIN JULIAN GRACA
Beneficjent
MARTA MARIA NOWAK
Beneficjent
DANUTA ANNA PAWLIK
Beneficjent
MARTA MARIA NOWAK
zgłaszający - członek zarządu
DANUTA ADAMIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
MIROSŁAW DUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2003-11-04
PIOTR JAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
2019-07-16
WIESŁAW MOLGA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-30
WOJCIECH PAWEŁ PABIAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
STANISŁAW ZYGMUNT KACZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2007-05-31
ADAM BOLESŁAW ZARĘBA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2011-06-07
MIROSŁAW DUDA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-31
2015-04-15
TOMASZ WOJCIECH KRAMARZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-07
2019-07-16
STANISŁAW KOŁACZ
Członek Organu Nadzoru
2015-04-15
URSZULA MAGDALENA OKRAJEK
Pełnomocnik
2013-12-09
2024-08-02
-REPREZENTOWANIE BANKU O/RADZIEMICE PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTOWYCH, PORĘCZENIA, PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI, PRZEWŁASZCZENIA, ZASTAWU I BLOKADY ŚRODKÓW -SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK DO WNIOSKU O WPIS HIPOTEKI ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI.
STANISŁAWA ZADĘCKA
Pełnomocnik
2013-12-09
-REPREZENTOWANIE BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTOWYCH, PORĘCZENIA, PRZEWŁASZCZENIA, ZASTAWU, BLOKADY ŚRODKÓW, PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI, RACHUNKU BANKOWEGO, O KARTĘ DEBETOWĄ I KREDYTOWĄ -SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK DO WNIOSKU O WPIS HIPOTEKI ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI,
BEATA REGINA KAPUŚCIŃSKA
Pełnomocnik
2013-12-09
-REPREZENTOWANIE BANKU/PLACÓWKA MACIERZYSTA/ PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTOWYCH, PORĘCZENIA, PRZEWŁASZCZENIA, ZASTAWU, BLOKADY ŚRODKÓW, PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI RACHUNKU BANKOWEGO, O KARTĘ DEBETOWĄ I KREDYTOWĄ
BEATA MARIA OBRUSIK
Pełnomocnik
2019-08-14
2023-01-30
-REPREZENTOWANIE BANKU PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTOWYCH, PORĘCZENIA, PRZEWŁASZCZENIA, ZASTAWU, BLOKADY ŚRODKÓW, PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI, RACHUNKU BANKOWEGO, O KARTĘ DEBETOWĄ I KREDYTOWĄ -SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK DO WNIOSKU O WPIS HIPOTEKI ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, - PODEJMOWANIE DWUOSOBOWO DECYZJI W SPRAWIE TRANSAKCJI KREDYTOWYCH W KWOTACH DO 50.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA.
ZUZANNA STANISŁAWA PUCHALA
Pełnomocnik
2008-02-04
2013-12-09
-REPREZENTOWANIE BANKU /PLACÓWKA MACIERZYSTA/ PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWEGO.
GRAŻYNA NATALIA NAWROCKA
Pełnomocnik
2008-02-04
2013-12-09
-REPREZENTOWANIE BANKU /PLACÓWKA MACIERZYSTA/ PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
ANNA MAŁGORZATA STACHOWICZ
Pełnomocnik
2008-02-04
2023-05-26
-REPREZENTOWANIE BANKU/PLACÓWKA MACIERZYSTA/PRZY ZAWIERANIU UMÓW: RACHUNKU BANKOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWEGO, O KARTĘ DEBETOWĄ I KREDYTOWĄ ORAZ O KREDYT ODNAWIALNY W POL-KONTO
MAŁGORZATA STANISŁAWA KOBIŃSKA
Pełnomocnik
2008-02-04
2021-08-23
REPREZENTOWANIE BANKU /PLACÓWKA MACIERZYSTA/ PRZY ZAWIERANIU UMÓW: -RACHUNKU BANKOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWEGO, O KARTĘ DEBETOWĄ I KREDYTOWĄ, O KREDYT ODNAWIALNY W POL-KONTO, -PODEJMOWANIE DWUOSOBOWO DECYZJI W SPRAWIE TRANSAKCJI KREDYTOWYCH W KWOTACH DO 50.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA.
MARCIN JULIAN GRACA
Pełnomocnik
2008-02-04
2019-07-16
-REPREZENTOWANIE BANKU O/IWANOWICE PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTOWYCH,PORĘCZENIA,PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI,PRZEWŁASZCZENIA,ZASTAWU I BLOKADY ŚRODKÓW, -SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK DO WNIOSKU O WPIS HIPOTEKI ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, -PODEJMOWANIE DWUOSOBOWO DECYZJI W SPRAWIE TRANSAKCJI KREDYTOWYCH W KWOTACH DO 50.000,00 ZŁ ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA
MONIKA EWA SKRZYDLEWSKA
Pełnomocnik
2010-04-13
2021-08-23
-REPREZENTOWANIE BANKU O/IWANOWICE PRZY ZAWIERANIU UMÓW: KREDYTOWYCH, PORĘCZENIA, PRZEWŁASZCZENIA, ZASTAWU, BLOKADY ŚRODKÓW, PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI, RACHUNKU BANKOWEGO, O KARTĘ DEBETOWĄ I KREDYTOWĄ, - SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA BANK DO WNIOSKU O WPIS HIPOTEKI ORAZ ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI.
MARCIN JULIAN GRACA
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MARTA MARIA NOWAK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
DANUTA ANNA PAWLIK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA BANK SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY Z ZAKRESIE UMOCOWANIA LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIRANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
MARIA ANIELA GRACA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2019-07-16
DANUTA ANNA PAWLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2019-07-16
DANUTA ANNA PAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-16
STANISŁAWA JANINA CEREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2005-09-09
ALINA MARIA DURAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-30
2005-09-09
MARTA MARIA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-09
2008-05-12
MARTA MARIA NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-12
MARCIN JULIAN GRACA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-13
2019-07-16
MARCIN JULIAN GRACA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie