KRS 0000074525
NIP6112292809
REGON23087389100000
Nazwa"SELL-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSELL-POLSKA
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 13 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CURIE - SKŁODOWSKIEJ, 177, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACYDORIS SELL
Wspólnik
2001-12-19
2004-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000, ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
CHRISTIAN SELL
Wspólnik
2004-12-01
2006-10-03
99 (SŁOWNIE: DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ARKADIUSZ MAREK HALTER
Wspólnik
2006-10-03
2007-04-03
500 (SŁOWNIE: PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
MARIUSZ ZDZISŁAW CIEŚLAK
Wspólnik
2007-04-03
2019-11-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KLAUS JURGEN SELL
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2006-10-03
ARKADIUSZ MAREK HALTER
PREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2007-04-03
MARIUSZ ZDZISŁAW CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-03
2014-04-09
2001-12-19
2006-11-07
"SELL - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-11-07
2007-08-21
"A - H POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-19
2004-03-29
ALEJA JANA PAWŁA II, 33, JELENIA GÓRA, 58-506, JELENIA GÓRA, POLSKA
2004-03-29
2006-10-03
STALOWA, 94, WROCŁAW, 53-440, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie