KRS 0000074479
REGON27121088800000
NazwaAGENCJA GOSPODARKI ODPADAMI "AGOS" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAGENCJA GOSPODARKI ODPADAMI "AGOS"
Data rejestracji 29 gru 2001 (23 lata temu) 29 gru 2001
Data usunięcia 07 maj 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BARBARY, 21A, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 71250,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji160
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#1010C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWROMAN GOSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-29
2003-05-07
TADEUSZ BROMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-29
2003-05-07
FRANCISZEK MOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-29
2003-05-07
HENRYK MARCAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-29
2003-05-07
ANDRZEJ MAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-29
2003-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: - W SPRAWACH ZE STOSUNKU PRACY ORAZ W SPRAWACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ODWOŁAĆ PROKURENTA MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ANTONI TADEUSZ GOSZCZ
PREZES
2001-12-29
2003-05-07
JOLANTA KAZIMIERA KOCHAN GOLIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-29
2003-05-07
2001-12-29
2002-02-22
BARBARY, 21, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie