KRS 0000074377
NIP6340198754
REGON27067092600000
Nazwa"MIRAND" M.MOZLER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MIRAND" M.MOZLER I WSPÓLNICY
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 17 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ADAMA, 1B, KATOWICE, 40-467, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6340198754
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW MOZLER
Beneficjent
AGATA KOTALA
Beneficjent
1995-08-30
MIROSŁAW MOZLER
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ANDRZEJ JERZY KOTALA
Wspólnik
2001-12-18
2009-11-25
MIROSŁAW ANDRZEJ MOZLER
Wspólnik
2001-12-18
2023-04-17
EWA SZYGUŁA KOTALA
Wspólnik
2009-11-25
2022-01-12
AGATA KOTALA
Wspólnik
2022-01-12
2023-04-17
MIROSŁAW MOZLER
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
AGATA KOTALA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA. DO DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA RACHUNKACH BANKOWYCH WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS JEDNEGO WSPÓLNIKA.
ANDRZEJ JERZY KOTALA
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-18
2009-11-25
MIROSŁAW ANDRZEJ MOZLER
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-18
2023-04-17
EWA SZYGUŁA KOTALA
Członek Organu Reprezentacji
2009-11-25
2022-01-12
AGATA KOTALA
Członek Organu Reprezentacji
2022-01-12
2023-04-17
2001-12-18
2009-11-25
MIRAND A.KOTALA, M.MOZLER SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie