KRS 0000074148
NIP5542459447
REGON09298912000000
NazwaCHEMSOL ST. POLINOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCHEMSOL ST. POLINOWSKI -
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 19 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SMOLEŃSKA, 1 B, BYDGOSZCZ, 85-833, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5542459447
data rejestracji 01 lut 2004
status Czynny
11175010510000000004952812
BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3
ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA
38105011391000009082929747
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
60105011391000009082929739
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKISTANISŁAW LESZEK POLINOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ GŁOWACKI
Beneficjent
PAWEŁ GŁOWACKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN EDWARD GRZANKA
Wspólnik
2001-12-19
2010-07-07
STANISŁAW LESZEK POLINOWSKI
Wspólnik
2001-12-19
2018-09-19
ZBIGNIEW WOJCIECH BIAŁKOWSKI
Wspólnik
2010-07-07
2013-06-13
SYLWIA ANNA CHEŁMINIAK
Wspólnik
2013-06-13
2018-09-19
STANISŁAW LESZEK POLINOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ GŁOWACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY WYŁĄCZNIE JEDEN WSPÓLNIK - STANISŁAW POLINOWSKI
ROMAN EDWARD GRZANKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-19
2010-07-07
STANISŁAW LESZEK POLINOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-19
2018-09-19
2001-12-19
2010-07-07
CHEMSOL, R. GRZANKA I ST. POLINOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
2010-07-07
2010-08-10
CHEMSOL S. POLINOWSKI - SPÓŁKA JAWNA
2001-12-19
2004-02-18
POLNA, 21, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA
2004-02-18
2008-10-24
SMOLEŃSKA, 1B, BYDGOSZCZ, 85-833, BYDGOSZCZ, POLSKA
2008-10-24
2010-07-07
SMOLEŃSKA, 60, BYDGOSZCZ, 85-833, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie