KRS 0000074105
NIP6861530731
REGON37103756000000
NazwaSTOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU BRZOZOWSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROMOCJI I ROZWOJU POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Data rejestracji 27 gru 2001 (23 lata temu) 27 gru 2001
Data usunięcia 17 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIENKIEWICZA, 2, BRZOZÓW, 36-200, BRZOZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAKRZYSZTOF GRZEGORZ NIECKARZ
Likwidator
2016-05-19
2016-10-17
ZDZISŁAW WOJDANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2016-10-17
STANISŁAW CWENAR
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2016-10-17
MIECZYSŁAW JAN PAJĄK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2016-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JÓZEF RZEPKA
PRZEWODNICZĄCY
2002-10-30
2016-05-19
KAZIMIERZ TADEUSZ FROŃ
WICEPRZEWODNICZĄCY
2002-10-30
2016-05-19
MARIAN WŁADYSŁAW ORŁOWSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY
2002-10-30
2016-05-19
JAN BOCZAR
SEKRETARZ
2002-10-30
2016-05-19
JAN DOBROWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2016-05-19
STANISŁAW GIERULA
SKARBNIK
2002-10-30
2016-05-19
BRONISŁAW HENRYK PRZYCZYNEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2016-05-19
2001-12-27
2016-05-19
STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie