KRS 0000073525
NIP7540024717
REGON53128487400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA TUŁOWICE" GRZEGORZ GRATA, FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA TUŁOWICE" GRZEGORZ GRATA, FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 18 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 3, TUŁOWICE, 49-130, TUŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7540024717
data rejestracji 01 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHEUGENIUSZ RURYNKIEWICZ
Wspólnik
2001-12-18
2008-11-20
KRZYSZTOF ALEKSANDER SCHWIERZ
Wspólnik
2001-12-18
2008-06-26
ELŻBIETA RURYNKIEWICZ
Wspólnik
2001-12-18
2008-11-20
CZESŁAW BIERNAT
Wspólnik
2001-12-18
2008-11-20
IRENEUSZ MAREK BARGIEŁ
Wspólnik
2008-11-20
2015-12-18
GRZEGORZ DANIEL GRATA
Wspólnik
2008-11-20
2019-01-18
Wspólnik
2016-02-01
2019-01-18
36251204700000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-01
2019-01-18
36251204700000
KRZYSZTOF ALEKSANDER SCHWIERZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-18
2008-06-26
ELŻBIETA RURYNKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-18
2008-11-20
CZESŁAW BIERNAT
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-18
2008-11-20
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-18
2016-02-01
36247922600000
GRZEGORZ DANIEL GRATA
Członek Organu Reprezentacji
2008-11-20
2019-01-18
IRENEUSZ MAREK BARGIEŁ
Członek Organu Reprezentacji
2008-11-20
2015-12-18
EUGENIUSZ RURYNKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-18
2008-11-20
2001-12-18
2008-06-26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA TUŁOWICE" E.E RURYNKIEWICZ, K. SCHWIERZ, CZ. BIERNAT SPÓŁKA JAWNA
2008-06-26
2008-11-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "CERAMIKA TUŁOWICE" E.E. RURYNKIEWICZ, CZ. BIERNAT SPÓŁKA JAWNA
2008-11-20
2015-12-18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA TUŁOWICE" GRZEGORZ GRATA, IRENEUSZ BARGIEŁ SPÓŁKA JAWNA
2015-12-18
2016-02-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "CERAMIKA TUŁOWICE" GRZEGORZ GRATA, KALLISTO 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie