KRS 0000073428
NIP5862077523
REGON19263748700000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU SZTUKI "DEI GRATIA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU SZTUKI "DEI GRATIA"
Data rejestracji 21 gru 2001 (23 lata temu) 21 gru 2001
Data usunięcia 21 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ŚWIATOWIDA, 48, GDYNIA, 81-543, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (3)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNASTANISŁAW STRYJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-10
2018-06-21
PAWEŁ DOMASZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-10
2018-06-21
WIESŁAW KLEDZIK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-04
2018-06-21
JULIUSZ POL
Członek Organu Nadzoru
2008-12-04
2018-06-21
GRAŻYNA GRZYBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-21
2006-04-10
TERESA OCIESZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-21
2006-04-10
BARBARA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-21
2008-12-04
GRAŻYNA GRZYBOWSKA
Likwidator
2013-10-25
2018-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARBARA BOŻENA BIELECKA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2013-10-25
PIOTR JANUSZ GRZYBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2005-08-18
MARIUSZ KRZYSZTOF KATZIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-21
2002-08-02
MARIUSZ KRZYSZTOF KATZIG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2008-12-04
PIOTR JANUSZ GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-21
2002-08-02
ROMUALD TADEUSZ BŁAWAT
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-18
2013-10-25
BARBARA BOŻENA BIELECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-21
2002-08-02
KRZYSZTOF PAWLAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2010-12-27
KAROLINA GRZYWACZEWSKA
VICE PREZES D/S WOLONTARIATU
2010-12-27
2013-10-25
2001-12-21
2010-05-26
FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI SAKRALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "DEI GRATIA"
2010-05-26
2013-10-25
FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI "DEI GRATIA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie