KRS 0000073333
NIP6821562179
REGON35722865000000
NazwaMARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARGO
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 15 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWAWOJCIECH MARIAN ĆWIĘCZEK
Wspólnik
2001-12-17
2002-11-22
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ.KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
JANINA RADWAN
Wspólnik
2002-11-22
2017-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
TOMASZ JAN RADWAN
Prokurent
2004-08-31
2007-08-01
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
WOJCIECH MARIAN ĆWIĘCZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-17
2002-11-22
TOMASZ JAN RADWAN
PREZES
2002-11-22
2004-08-31
MARCIN BOLESŁAW BĄK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-31
2007-08-01
TOMASZ JAN RADWAN
PREZES ZARZĄDU
2007-08-01
2016-04-27
2001-12-17
2002-11-22
DUKATÓW, 1, KRAKÓW, 31-431, KRAKÓW, POLSKA
2002-11-22
2004-08-31
BARBARY, 11, KRAKÓW, 30-838, KRAKÓW, POLSKA
2004-08-31
2007-08-01
WIELICKA, 25, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA
2007-08-01
2016-11-10
PROCHOWA, 1, KRAKÓW, 31-532, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie