KRS 0000073161
NIP1230856952
REGON01498934200000
NazwaFISHER SCIENTIFIC (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFISHER SCIENTIFIC (POLSKA)
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 01 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 90, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 380000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMITHERMO RAMSEY ITALIA S.R.L.
Wspólnik
2001-12-14
2010-12-09
1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 ZŁOTYCH
"THERMO ELECTRON WEIGHING & INSPECTION LIMITED"
Wspólnik
2001-12-14
2010-12-09
1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 ZŁOTYCH
FISHER SCIENTIFIC GMBH
Wspólnik
2010-12-09
2017-02-01
3 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 380.000,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW KOWALEWSKI
Prokurent
2001-12-14
2006-02-03
SAMOISTNA
DARIUSZ JÓZEF ŻABIŃSKI
Prokurent
2006-02-03
2006-07-11
SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW KOWALEWSKI
Prokurent
2006-07-11
2009-12-21
SAMOISTNA
ANGELIKA BUECHLER
Prokurent
2010-12-09
2014-02-17
PROKURA SAMOISTNA
PETRUS THOMAS ADRIANUS VAN DER ZANDE
Likwidator
2014-02-17
2017-02-01
1966-02-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMODZIELNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU
SANTIAGO DE CARDENAS GUILLEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2003-08-27
UGO GINANNI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2004-08-31
JOERGEN OLSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-31
2008-06-27
GIANLUIGI RIVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2010-12-09
JAMES ROBERT EWEN COLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-09
2012-09-24
KLAUS REES FERBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-09
2012-09-24
PETRUS THOMAS ADRIANUS VAN DER ZANDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-09
2014-02-17
1966-02-20
IAIN ALASDAIR KEITH MOODIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-24
2013-08-30
WULF KARL FISCHER-KNUPPERTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-24
2013-08-30
RALF OLIVER SCHLEGEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-30
2014-02-17
2001-12-14
2003-08-27
"RAMSEY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-27
2010-12-09
"THERMO ELECTRON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-09
2014-02-17
FISHER SCIENTIFIC (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2004-10-15
NARBUTTA, 44, WARSZAWA, 02-541, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie