KRS 0000073038
NIP5751730256
REGON15197778100000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDI-PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDI-PLUS"
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 04 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 4, HERBY, 42-284, HERBY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5751730256
data rejestracji 31 lip 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADAVID OLSZEWSKI
Beneficjent
DAVID OLSZEWSKI
reprezentant
LESZEK WACHOWSKI
Wspólnik
2001-12-17
2020-04-15
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.000,00 ZŁ
ANNA LIDIA WACHOWSKA
Wspólnik
2009-11-25
2019-01-16
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
BARBARA NOWICKA
Wspólnik
2001-12-17
2009-11-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 17.000 ZŁ
ELŻBIETA STALMACH
Wspólnik
2001-12-17
2009-11-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 17.000 ZŁ
SANDRA EWA KRUZ
Wspólnik
2020-04-15
2023-08-04
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ
MALWINA MILEWSKA
Kurator
2022-07-26
2023-08-04
DAVID OLSZEWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZADU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOSOBOWA), CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
LESZEK HENRYK WACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-16
2020-04-15
DAVID OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-15
2021-03-01
PAWEŁ STANISŁAW STALMACH
PREZES ZARZĄDU
2001-12-17
2009-11-25
URSZULA LIDIA KOPYTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2009-11-25
ANNA LIDIA WACHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2019-01-16
LESZEK HENRYK WACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2017-04-07
MARIA WACHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-25
2019-01-16
2001-12-17
2019-01-16
SOBIESKIEGO, 9, LUBLINIEC, 42-700, LUBLINIEC, POLSKA
2019-01-16
2020-04-29
UL. KORFANTEGO, 24, LUBLINIEC, 42-700, LUBLINIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie