KRS 0000073037
REGON47237731900000
NazwaATH 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATH 5
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 08 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBYWATELSKA, 121/129, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2523 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHDANUTA BARBARA MATUSZEWSKA
Wspólnik
2001-12-14
2018-08-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
WALDEMAR JERZY MATUSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-14
2018-08-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
ALINA MARIA KULCZYCKA
Wspólnik
2001-12-14
2018-08-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
MAREK JANUSZ TOMSIA
Wspólnik
2001-12-14
2018-08-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
DANUTA BARBARA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2018-08-08
WALDEMAR JERZY MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2018-08-08
ALINA MARIA KULCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2018-08-08
MAREK JANUSZ TOMSIA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-06-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES
ZDZISŁAW WOŹNICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2002-06-07
MAREK JANUSZ TOMSIA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-07
2018-08-08
2001-12-14
2018-08-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2018-08-08
ATH 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2018-08-08
OBYWATELSKA, 121/129, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-12-14
2018-08-08
5153 - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2001-12-14
2018-08-08
5154Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH
2001-12-14
2018-08-08
5246Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
2001-12-14
2018-08-08
6024 - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
2001-12-14
2018-08-08
703 - POŚREDNICTWO W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI I LOKALAMI
2001-12-14
2018-08-08
6312C - TWORZENIE ORAZ PROWADZENIE SKŁADÓW KONSYGNACYJNYCH I MAGAZYNÓW
2001-12-14
2018-08-08
2811 - PRODUKCJA WYROBÓW ZE STALI
2001-12-14
2018-08-08
2523 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-12-14
2018-08-08
4521 - WYKONAWSTWO W ZAKRESIE BUDOWNICTWA, REMONTÓW, ROBÓT INSTALACYJNYCH
2001-12-14
2018-08-08
4533 - WYKONAWSTWO PRAC INSTALACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie