KRS 0000073026
REGON27338118600000
Nazwa"WIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIKI
Data rejestracji 09 mar 2002 (23 lata temu) 09 mar 2002
Data usunięcia 23 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORFANTEGO, 22, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5530A RESTAURACJEKHACHIK HAKOBYAN
Wspólnik
2002-03-09
2004-03-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 PLN
RUBEN ISAHAKYAN
Wspólnik
2002-03-09
2018-08-23
385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HRANUSH MOVSISYAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-09
2018-08-23
MACIEJ PELCZARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-09
2016-10-04
RUBEN ISAHAKYAN
PREZES ZARZĄDU
2002-03-09
2018-08-23
KHACHIK HAKOBYAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-09
2018-08-23
2002-03-09
2004-01-28
WINCENTEGO POLA, 11, KATOWICE, 40-596, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie