KRS 0000073023
NIP6850005263
REGON37000621400000
NazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO NAPRAWCZY GRUPA SAFETOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO NAPRAWCZY GRUPA SAFETOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 26 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KOLEJOWA, 9, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6850005263
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
21105015621000009082310963
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
96862710112001002135270001
BS8627 Oddział w Jaśle
ul. Stroma 2 38-200 jasielski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #302 PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNETOMASZ JÓZEF JEZIERSKI
Beneficjent
TOMASZ JÓZEF JEZIERSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ SKRUDLIK
Wspólnik
2002-01-04
2017-04-19
ANDRZEJ DZIKOWSKI
Wspólnik
2002-01-04
2003-01-07
PIOTR PAWEŁ SOWIŃSKI
Wspólnik
2002-01-04
2023-01-23
JOLANTA WALERIA SOWIŃSKA
Wspólnik
2017-04-19
2023-01-23
TOMASZ JÓZEF JEZIERSKI
Wspólnik
2023-01-23
2023-05-26
TOMASZ JÓZEF JEZIERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
PIOTR SOWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2023-01-23
ANDRZEJ SKRUDLIK
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2017-04-19
ANDRZEJ DZIKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-04
2003-01-07
JOLANTA WALERIA SOWIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-19
2023-01-23
TOMASZ JÓZEF JEZIERSKI
Członek Organu Reprezentacji
2023-01-23
2023-05-26
Członek Organu Reprezentacji
2023-01-23
2023-05-26
52382047400000
2002-01-04
2003-01-07
ZAKŁAD PRODUKCYJNO NAPRAWCZY A.SKRUDLIK, A.DZIKOWSKI, P.SOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2003-01-07
2017-04-19
ZAKŁAD PRODUKCYJNO NAPRAWCZY A.SKRUDLIK, P.SOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2017-04-19
2023-01-23
ZAKŁAD PRODUKCYJNO NAPRAWCZY PIOTR SOWIŃSKI JOLANTA SOWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie