KRS 0000072958
NIP5790016385
REGON00049602400000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM STAWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM STAWIE
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 09 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 2, NOWY STAW, 82-230, NOWY STAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5790016385
data rejestracji 24 cze 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIBOGUSŁAWA WALAS
Pełnomocnik
2018-11-16
2021-11-09
OGÓLNE
BOŻENA ELŻBIETA ZABŁOCKA
Pełnomocnik
2018-11-16
2021-11-09
OGÓLNE
BOŻENA ELŻBIETA ZABŁOCKA
Prokurent
2016-02-11
2018-11-16
OGÓLNE
WIOLETTA IWONA KORYCKA
Prokurent
2016-02-11
2018-11-16
OGÓLNE
MARZENA GÓRSKA
Prokurent
2016-02-11
2018-11-16
OGÓLNE
JADWIGA STANISŁAWA PIWOWAR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2021-11-09
JERZY SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-05-22
STANISŁAW SADŁOCHA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-05-22
GRAŻYNA MISZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2021-11-09
LEOKADIA BORZĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2012-08-30
ANDRZEJ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2018-02-23
MAREK HERMAN KOWNACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2021-11-09
AGATA KICIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2007-06-19
STANISŁAWA KORNACKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-02-18
EUGENIUSZ KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-22
2018-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD, Z WYJĄTKIEM SPRAW UREGULOWANYCH W PAR.26 UST.2 PKT H).
RYSZARD MATURA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2012-08-30
ADAM ZDZISŁAW PŁÓCIENNICZAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2008-10-21
MARZENA JUSTYNA JAROSZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-11
2021-11-09
JADWIGA STANISŁAWA PIWOWAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-12
2021-11-09
STANISŁAWA KORNACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-18
2009-10-23
REGINA BERNACKA
V-CE PREZES ZARZĄDU BS
2008-10-21
2012-08-30
REGINA BERNACKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-30
2021-07-12
ADAM PŁÓCIENNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-23
2015-06-08
JÓZEF KOPACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-14
2016-02-11
MAGDALENA HELENA MICHNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-08
2021-11-09
2002-01-10
2006-12-06
BANK SPÓŁDZIELCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie