KRS 0000072869
NIP7180000079
REGON00033494200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 16 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ALEJA LEGIONÓW, 56, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWALDEMAR MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2011-10-28
JAN JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2016-05-16
EUGENIUSZ WIERZBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2008-07-07
ALEKSANDER NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2004-09-20
CZESŁAW PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2004-09-20
LUCJAN WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2008-07-07
JAN DŁUŻNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2004-09-20
WIESŁAWA CUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2015-03-31
TERESA CHLUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2004-09-20
EWA KOWALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2004-09-20
ANDRZEJ FABIŚ
Likwidator
2014-09-11
2016-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK
EUGENIUSZ NIEBRZYDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2014-09-11
URSZULA BOGUSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2004-09-20
ZDZISŁAW BĄKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2004-09-20
2001-12-18
2004-09-20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁOMŻY
2004-09-20
2014-09-11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie