KRS 0000072857
REGON77082200700000
Nazwa"CENTRUM HANDLOWE - MARINA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"CENTRUM HANDLOWE - MARINA" -
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 14 cze 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 17, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWMARIA BARBARA SKÓRKA
Wspólnik
2001-12-14
2005-06-14
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW PO 250,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
DANUTA HALINA CZYŻEWSKA
Wspólnik
2001-12-14
2005-06-14
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW KAŻDY PO 250,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ DAWIDOWICZ
Wspólnik
2001-12-14
2005-06-14
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 250,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
HENRYKA POMORSKA
Prokurent
2001-12-14
2005-06-14
SAMOISTNA
MAŁGORZATA SYCHLA
Likwidator
2003-11-04
2005-06-14
KRZYSZTOF KLEMENS BARTKOWSKI
Likwidator
2003-11-04
2005-06-14
KAZIMIERZ DAWIDOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2002-11-07
ELŻBIETA URSZULA GOLEC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2005-06-14
EDWIN KOTEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2005-06-14
DANUTA HALINA CZYŻEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-07
2005-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI.
DANUTA HALINA CZYŻEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2002-11-07
ANNA JANINA CZERNIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-07
2003-11-04
2001-12-14
2003-11-04
"CENTRUM HANDLOWE - MARINA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie