KRS 0000072776
NIP6310007086
REGON27180709500000
NazwaTRANS-KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANS-KOL
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 12 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZTYGARSKA, 2, KNURÓW, 44-193, KNURÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6310007086
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYURSZULA ŻURAWSKA
Beneficjent
JAN BORUCH
Beneficjent
ADAM KRANZ
Beneficjent
ADAM KRANZ
zgłaszający - członek zarządu
ADAM KRANZ
Likwidator
2022-06-07
2023-03-02
ZBIGNIEW JAN GULIK
Likwidator
2023-03-02
2023-06-12
AGNIESZKA MARIA KRANZ
Wspólnik
2023-03-02
2023-06-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z EWĄ KRANZ I MIROSŁAWEM KRANZ
MIROSŁAW IRENEUSZ KRANZ
Wspólnik
2023-03-02
2023-06-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z EWĄ KRANZ I AGNIESZKĄ KRANZ
ADAM KRANZ
Wspólnik
2001-12-19
2023-03-02
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00;-ZŁ
JANUSZ KOROSTYŃSKI
Wspólnik
2001-12-19
2006-12-28
21 UDZIAŁÓW - WARTOŚĆ 10500,00 ZŁ
EWA TEOFILA KRANZ
Wspólnik
2023-03-02
2023-06-12
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z AGNIESZKĄ KRANZ I MIROSŁAWEM KRANZ
JAN BORUCH
Wspólnik
2001-12-19
2023-06-12
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.000,00;-ZŁ
JÓZEF GNIEWEK
Wspólnik
2001-12-19
2006-12-28
21 UDZIAŁÓW - WARTOŚĆ 10500,00 ZŁ
URSZULA ŻURAWSKA
Wspólnik
2001-12-19
2023-06-12
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00;-ZŁ
URSZULA ŻURAWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAN BORUCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM KRANZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB W JEGO NIEOBECNOŚCI WICEPREZESA ZARZĄDU.
ADAM KRANZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2022-06-07
JANUSZ KOROSTYŃSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2022-06-07
2001-12-19
2022-06-07
TRANS-KOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-19
2005-07-27
PIWNA, 10, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie