KRS 0000072769
NIP7550007040
REGON00055556000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 13 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TKACKA, 1, PRUDNIK, 48-200, PRUDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIJAN SZANDURSKI
Likwidator
2012-02-21
2013-05-13
BRONISŁAW SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2013-05-13
CZESŁAW WILK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2013-05-13
KAZIMIERZ KULISZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2013-05-13
WŁADYSŁAW MANDZIJ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2009-07-28
EDMUND JAWOREK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-28
2013-05-13
JADWIGA SZANDURSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2013-05-13
STANISŁAW STANISZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-25
2010-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
JAN ZBIGNIEW SALAMON
PREZES
2001-12-14
2008-05-09
JAN SZANDURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2012-02-21
TERESA JAKUBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2004-07-21
TADEUSZ FIOŁEK
ZASTĘPCA PREZESA
2004-07-21
2008-05-09
TADEUSZ FIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-09
2012-02-21
LESZEK CZESŁAW PARTYKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-09
2012-02-21
2001-12-14
2012-02-21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie