KRS 0000072598
NIP9130002841
REGON93153801000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK. SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ. ADAM DEMCZYSZAK, HELENA DEMCZYSZAK.
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 20 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres RADAROWA, 1, PIETRZYKOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9130002841
data rejestracji 01 wrz 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIADAM JACEK DEMCZYSZAK
Wspólnik
2001-12-13
2021-09-20
HELENA DEMCZYSZAK
Wspólnik
2001-12-13
2021-03-03
KAZIMIERZ DEMCZYSZAK
Wspólnik
2021-03-03
2021-09-20
ANNA EWA DIAKOWSKA
Wspólnik
2021-03-03
2021-09-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
ADAM JACEK DEMCZYSZAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-13
2021-09-20
HELENA DEMCZYSZAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-13
2021-03-03
KAZIMIERZ DEMCZYSZAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-03
2021-09-20
ANNA EWA DIAKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-03
2021-09-20
2001-12-13
2005-09-12
ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI "ADAŚ" A.DEMCZYSZAK, H.DEMCZYSZAK SPÓŁKA JAWNA
2005-09-12
2008-03-27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ADAŚ SPÓŁKA JAWNA
2001-12-13
2002-03-04
RADAROWA, 1, PIETRZYKOWICE, 55-070, SMOLEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie