KRS 0000072525
NIP5450000853
REGON00033575200000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 06 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GRODZIEŃSKA, 36, KORYCIN, 16-140, KORYCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)KAZIMIERZ GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-10-06
JERZY POCHODOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-10-06
TADEUSZ KRAŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2005-05-18
KAZIMIERZ URBAN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-10-06
KRYSTYNA BOJARZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2005-05-18
TERESA MICUN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2005-05-18
CZESŁAW LACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2016-10-06
BOGUSŁAW BOLESŁAW KRYNICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-18
2016-10-06
RYSZARD BOGDAN RUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-18
2009-06-23
JÓZEF CHWIEĆKO
Członek Organu Nadzoru
2005-05-18
2009-06-23
STANISŁAW ŁODYGO
Likwidator
2015-10-06
2016-10-06
HELENA KAREJWO
Likwidator
2015-10-06
2016-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STANISŁAW ŁODYGO
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2015-10-06
HELENA KAREJWO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2015-10-06
2001-12-13
2015-10-06
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie