KRS 0000072499
NIP7331282154
REGON47294223900000
NazwaKASSPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKASSPOL
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 21 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOWBORCZYKÓW, 30, ŁÓDŹ, 90-019, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYJACEK PIOTR KANIA
Wspólnik
2001-12-18
2003-01-16
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ROBERT PIOTR FELINIAK
Wspólnik
2001-12-18
2003-01-16
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
SEWERYN PIOTR KRUCZYŃSKI
Wspólnik
2003-01-16
2003-11-06
33 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 PLN
ALEKSANDRA JANCZAREK
Wspólnik
2003-01-16
2004-06-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
AGNIESZKA ADAMCZYK
Wspólnik
2003-01-16
2004-06-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
JACEK PIOTR KANIA
Wspólnik
2004-06-24
2020-04-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ROBERT PIOTR FELINIAK
Wspólnik
2004-06-24
2020-04-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK PIOTR KANIA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2003-01-16
JACEK PIOTR KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-16
2020-04-21
ROBERT PIOTR FELINIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2003-01-16
ROBERT PIOTR FELINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-16
2003-11-06
ROBERT PIOTR FELINIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2020-04-21
SEWERYN PIOTR KRUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-16
2003-11-06
2001-12-18
2003-01-16
FTC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-18
2003-01-16
SIKORSKIEGO, 3, GŁOWNO, 95-015, GŁOWNO, POLSKA
2003-01-16
2011-06-16
AL. PIŁSUDSKIEGO, 12, ŁÓDŹ, 90-051, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-06-16
2019-03-28
--------, --------, ŁÓDŹ, --------, --------, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie