KRS 0000072311
NIP6770046900
REGON35000310200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DOLOMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DOLOMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 19 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 12, KRAKÓW, 30-015, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6770046900
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0891Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #2434Z PRODUKCJA DRUTU #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPELAGIA ZATOR
reprezentant
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ KITA
reprezentant
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
Beneficjent
GRAŻYNA KITA
Wspólnik
2001-12-14
2022-07-19
14 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00ZŁ
JOLANTA ANNA ZAJĄC
Wspólnik
2001-12-14
2004-11-29
14 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00ZŁ
PELAGIA ZATOR
Wspólnik
2001-12-14
2009-10-16
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00ZŁ
ANDRZEJ KITA
Wspólnik
2001-12-14
2022-07-19
11 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00ZŁ
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
Wspólnik
2001-12-14
2022-07-19
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500ZŁ O ŁĄCZNĘJ WARTOŚCI 12.500,00ZŁ
KATARZYNA AGNIESZKA JEDYNAK
Wspólnik
2009-10-16
2022-07-19
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ
WOJCIECH PIOTR ZATOR
Wspólnik
2009-10-16
2022-07-19
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ
BARBARA WÓJCIK ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2009-10-16
WOJCIECH ZATOR
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2005-09-01
SEBASTIAN DANIEL ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2005-09-01
GRAŻYNA KITA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2005-09-01
KAZIMIERZ JAGLARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2005-09-01
IGOR JEDYNAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2009-10-16
DANIEL KITA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-18
2009-10-16
PELAGIA ZATOR
Likwidator
2021-09-02
2022-07-19
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
Likwidator
2021-09-02
2022-07-19
ANDRZEJ KITA
Likwidator
2021-09-02
2022-07-19
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK PPH DOLOMITEX, CZŁONEK ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -PROKURENT - SAMODZIELNIE -PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNE PRZEDSIĘWZIĘTE W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH UPOWAŻNIONYCH OSÓB, W TYM CO NAJMNIEJ PREZESA ZARZĄDU LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
PELAGIA ZATOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2021-09-02
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2009-10-16
STANISŁAW JÓZEF ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-16
2021-09-02
ANDRZEJ KITA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-01
2021-09-02
2001-12-14
2021-09-02
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE DOLOMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie