KRS 0000072276
NIP5262484088
REGON01640342900000
NazwaPLASTIAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLASTIAPE
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 23 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIANOWSKIEGO, 3, WARSZAWA, 02-044, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262484088
data rejestracji 27 wrz 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMACIEJ ANDRZEJ KOTARBA
Beneficjent
DARIUSZ ANDRZEJ TYTKO
Beneficjent
ROGERIUS HUBERTUS WINDELINUS ANDREAS HAMERS
Beneficjent
1963-04-24
JACEK EDWARD SZYMAŃSKI
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ KOTARBA
reprezentant
DARIUSZ ANDRZEJ TYTKO
reprezentant
ROGERIUS HUBERTUS WINDELINUS ANDREAS HAMERS
reprezentant
1963-04-24
JACEK EDWARD SZYMAŃSKI
reprezentant
AMBROGIO COMINI
Wspólnik
2001-12-17
2004-01-21
1.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000 ZŁOTYCH
CO-STA SPA
Wspólnik
2001-12-17
2011-10-18
7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000 ZŁOTYCH
PLASTI-APE S.P.A.
Wspólnik
2011-10-18
2021-01-08
7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-01-08
2021-06-23
7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000,00 ZŁ
14045057100000
GIULIO PAROLINI
Prokurent
2005-12-08
2009-04-01
SAMOISTNA
MACIEJ ANDRZEJ KOTARBA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ ANDRZEJ TYTKO
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ROGERIUS HUBERTUS WINDELINUS ANDREAS HAMERS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JACEK EDWARD SZYMAŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
DARIO RATTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2005-08-30
SANTE PEDUZZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2005-04-29
EUGENIO SALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2008-03-06
MAURO CITTERIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-06
2020-08-04
ALFREDO MASUELLO
PREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2020-08-04
GIULIO PAROLINI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2012-04-13
JACEK EDWARD SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-13
2021-01-08
MACIEJ ANDRZEJ KOTARBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-04
2021-06-23
DARIUSZ ANDRZEJ TYTKO
PREZES ZARZĄDU
2020-08-04
2021-06-23
ROGERIUS HUBERTUS WINDELINUS ANDREAS HAMERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-04
2021-06-23
1963-04-24
2001-12-17
2010-08-02
"CO-STA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie