KRS 0000072060
NIP6572353010
REGON29120331200000
Nazwa"INWEST PRIM MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWEST PRIM MANAGEMENT
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 27 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAGNAŃSKA, 84 A, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#45 BUDOWNICTWO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMGRZEGORZ ZBIGNIEW WALUS
Beneficjent
GRZEGORZ ZBIGNIEW WALUS
reprezentant
"ARSINVEST" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-12-15
2008-03-20
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.500,00 ZŁ.(DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).
290868191
GRZEGORZ WALUS
Wspólnik
2008-03-20
2020-02-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
PAWEŁ ZBIGNIEW WÓJCIK
Prokurent
2001-12-15
2008-03-20
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ZBIGNIEW WALUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW ARTUR BISIŃSKI
PREZES
2001-12-15
2008-03-20
GRZEGORZ ZBIGNIEW WALUS
PREZES ZARZĄDU
2008-03-20
2020-02-27
2001-12-15
2008-03-20
WARSZAWSKA, 166, KIELCE, 25-547, KIELCE, POLSKA
2008-03-20
2011-11-17
DRUCKIEGO - LUBECKIEGO, KIELCE, 25-818, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie