KRS 0000071982
NIP5213172785
REGON01740969300000
Nazwa"INDESIGNZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINDESIGNZ
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 18 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRAŻYNY, 13, WARSZAWA, 02-548, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7440Z REKLAMA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO"CAMCO-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-12-13
2006-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
006231835
ARTUR KRZYSZTOF REDLICA
Wspólnik
2006-04-20
2020-09-18
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁ
ANDRZEJ GUSTAW NOGACKI
Wspólnik
2006-04-20
2020-09-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE
MACIEJ STANISŁAW GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2006-04-20
STANISŁAW MACIEJ GRABOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2004-07-29
ROBERT CEZARY PASZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2004-07-29
TOMASZ RYSZARD BIERNACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2004-07-29
ARTUR KRZYSZTOF REDLICA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2013-10-15
2001-12-13
2020-09-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2020-09-18
"INDESIGNZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2020-09-18
GRAŻYNY, 13, WARSZAWA, 02-548, WARSZAWA, POLSKA
2001-12-13
2020-09-18
7440Z - REKLAMA
2001-12-13
2020-09-18
7210Z - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2001-12-13
2020-09-18
7220Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2001-12-13
2020-09-18
7230Z - PRZETWARZANIE DANYCH
2001-12-13
2020-09-18
7240Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
2001-12-13
2020-09-18
7260Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
2001-12-13
2020-09-18
2213Z - WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
2001-12-13
2020-09-18
2214Z - WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
2001-12-13
2020-09-18
2215Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2001-12-13
2020-09-18
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie