KRS 0000071843
REGON01274789900000
NazwaCENTRUM DIALIZY I DIAGNOSTYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM DIALIZY I DIAGNOSTYKI
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 30 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CEGŁOWSKA, 80, WARSZAWA, 01-809, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #7440Z REKLAMA #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIDIALYSIS INTERNATIONAL L.L.C
Wspólnik
2001-12-15
2019-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD LICZY CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SA ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I JEDEN Z WICEPREZESÓW
PHILIP CALDERONE
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2003-01-09
PHILIP CALDERONE
PREZES ZARZĄDU
2003-01-09
2019-10-30
HIERONIM JANUSZ ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-15
2003-01-09
ROBERT WŁADYSŁAW DRZAZGA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2003-01-09
HENRY STEFFENS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2019-10-30
2001-12-15
2003-04-14
CENTRUM DIALIZY I DIAGNOSTYKI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie