KRS 0000071744
REGON67200879700000
Nazwa"W + T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaW + T
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 09 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELKOPOLSKA, 1A, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #5165 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWIESŁAW SIEWCZYK
Wspólnik
2001-12-17
2007-02-09
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY
WIESŁAW SIEWCZYK
Likwidator
2006-08-09
2007-02-09
ZYGMUNT STEFAN SIEWCZYK
Likwidator
2006-08-09
2007-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JANUSZ WOJCIECH TROJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-17
2003-03-10
WIESŁAW SIEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-10
2006-08-09
2001-12-17
2006-08-09
"W + T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie