KRS 0000071703
NIP8522305636
REGON81204776300000
NazwaALFA FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALFA FRUIT
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 29 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 43, WARZYMICE, 72-005, PRZECŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522305636
data rejestracji 01 sty 2001
status Czynny
82175010770000000038187457
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
08175010770000000038186655
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMACIEJ DOMINIK KRYSIŃSKI
Beneficjent
MACIEJ DOMINIK KRYSIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ DOMINIK KRYSIŃSKI
Wspólnik
2001-12-13
2022-11-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
ANDRZEJ KAZIMIERZ SĘK
Wspólnik
2006-05-12
2007-11-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
IRENEUSZ ANDRZEJ BOĆWIŃSKI
Wspólnik
2007-11-07
2017-12-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 25.000,00 ZŁ
FUNDACJA LAS TO ŻYCIE
Wspólnik
2022-05-10
2022-11-29
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
520742762
IRENEUSZ BOĆWIŃSKI
Wspólnik
2001-12-13
2006-05-12
50 UDZIAŁÓW PO 500 PLN ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 PLN
MACIEJ DOMINIK KRYSIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD RODZAJU SPRAWY I JEJ WARTOŚCI JEST PREZES ZARZĄDU. CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PRZEZESEM ZARZĄDU.
MACIEJ DOMINIK KRYSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2022-11-29
IRENEUSZ BOĆWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2017-12-20
KATARZYNA MACHLAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-08
2014-12-12
JULIA KATARZYNA AUGUSTYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-13
2022-05-10
ANNA CELINA MACIEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-08
2022-10-06
DARIUSZ GARDASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-10-06
2022-11-29
2001-12-13
2004-01-14
KORALOWA, 53, SZCZECIN, 71-220, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie