KRS 0000071616
NIP7480004064
REGON53087190200000
NazwaKÓŁKO ROLNICZE
Krótka nazwaKÓŁKO ROLNICZE
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 07 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaKÓŁKO ROLNICZE
Adres MICKIEWICZA, 44, DZIERŻYSŁAW, 48-130, KIETRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSTANISŁAW SENTYRZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2008-12-09
GERTRUDA WERETKO
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2012-10-11
IRENA MAJER
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2014-10-07
DARIUSZ ZAJDA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-11
2014-10-07
MARIA KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2014-10-07
ADAM KOZINA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2008-12-09
BARTOSZ SZCZEPANKIEWICZ
Likwidator
2014-04-09
2014-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
ANDRZEJ BEDNARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-09
2014-04-09
STANISŁAW RZECHAK
SEKRETARZ
2001-12-13
2008-12-09
GERHARD KONTNY
SKARBNIK
2001-12-13
2008-12-09
WIESŁAW OGNISTY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2008-12-09
WIESŁAW OGNISTY
WICEPREZES
2008-12-09
2014-04-09
JULIAN KUBICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2008-12-09
JÓZEF KOZDROWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2008-12-09
ZENON PIWOWARCZYK
SKARBNIK
2008-12-09
2014-04-09
JÓZEF SZCZOMBROWSKI
SEKRETARZ
2008-12-09
2014-04-09
GENOWEFA KOZDROWICKA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-09
2014-04-09
2001-12-13
2010-11-23
MICKIEWICZA, 1, DZIERŻYSŁAW, 48-130, KIETRZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie