KRS 0000071525
NIP6180042798
REGON00045512000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "PROSNA" W KALISZU SKRÓCONA NAZWA: SPÓŁDZIELNIA "PROSNA" W KALISZU
Krótka nazwaINWALIDÓW "PROSNA" W KALISZU SKRÓCONA NAZWA: "PROSNA" W KALISZU
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 26 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIDOK, 2A, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6180042798
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNABARBARA ROGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2010-06-30
JULIA SZCZYGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2010-06-30
HALINA MARIA STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2010-06-30
JERZY KAZIMIERZ TAŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2010-01-14
JOLANTA GENOWEFA GRZELAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2008-11-24
TADEUSZ GLAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2014-06-04
WŁADYSŁAW JAN CHRAPEK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2010-06-30
JÓZEF PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-10
2010-01-14
MARIAN JAN FORYSTEK
Członek Organu Nadzoru
2010-06-30
2020-05-26
JACEK PIOTR NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-30
2020-05-26
AGNIESZKA BUSZ
Pełnomocnik
2010-05-11
2019-08-29
ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁDZIELNI
MARIUSZ GLINKOWSKI
Pełnomocnik
2015-02-18
2020-05-26
PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JERZY EDMUND RADZIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI
2001-12-12
2010-01-14
ANDRZEJ JEZIERSKI
CZŁONEK ZARZADU
2001-12-12
2009-07-15
JÓZEF GRZESIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2008-11-24
JOLANTA GENOWEFA GRZELAKOWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-11-24
2020-05-26
ADAM MICHAŁ KOZIEJA
CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2009-07-15
2010-01-14
ADAM MICHAŁ KOZIEJA
PREZES ZARZĄDU - KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI
2010-01-14
2020-05-26
JÓZEF ANTONI PRZYBYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2010-01-14
2015-02-18
JACEK PIOTR NOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU ODDELEGOWANY Z RADY NADORCZEJ
2015-02-18
2015-09-28
2001-12-12
2004-12-16
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "PROSNA" W KALISZU
2001-12-12
2005-12-06
KONOPNICKIEJ, 31, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie