KRS 0000071221
NIP5720001786
REGON00050959000000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W BIEŻUNIU
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W BIEŻUNIU
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 14 mar 2023 14 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAMOJSKIEGO, 27, BIEŻUŃ, 09-320, BIEŻUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5720001786
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA
Beneficjent
PAULINA WAGNER
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN SIEDLECKI
zgłaszający - członek zarządu
WIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
WIOLETA ŻOCHOWSKA
Pełnomocnik
2020-11-25
2023-03-14
ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
STANISŁAWA MARIA PYDYN
Pełnomocnik
2010-10-15
2018-04-23
-ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH, -ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, -PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH.
MARIANNA KLIMEK
Pełnomocnik
2010-10-15
2020-11-25
-ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH.
WIESŁAWA GAŁKA
Pełnomocnik
2010-10-15
2023-03-14
-ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH, -ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH.
WANDA ANTONIAK
Pełnomocnik
2010-10-15
2023-03-14
-ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH, -ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH.
GRAŻYNA ROMANA ALBINGER
Pełnomocnik
2017-02-01
2022-05-25
ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH, ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH, PODPISYWANIE UMÓW BANKOWYCH Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, PODPISYWANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ BANKU
MARCIN SIEDLECKI
Pełnomocnik
2018-04-23
2019-11-05
ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
ANITA KARPIŃSKA
Pełnomocnik
2019-11-05
2023-03-14
ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ BANKU
ELŻBIETA JAROSZEWSKA
Pełnomocnik
2019-11-05
2023-03-14
ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
MARZANNA PIWOWARSKA
Pełnomocnik
2020-11-25
2023-03-14
ZAWIERANIE UMÓW KREDYTOWYCH ZAWIERANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ BANKU
ROMAN SZYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2010-10-15
ZYGMUNT LISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2006-09-22
ALINA KLONOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2010-10-15
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2023-03-14
STANISŁAW PRZYWITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2014-07-15
CELESTYN MARKUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2010-10-15
BOGUSŁAW RYBKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2010-10-15
HANNA KOPCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2010-10-15
JAN PRZYWITOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-26
2010-10-15
BARBARA EWA KRUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-22
2018-10-09
WIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MARIA JOANNA RUDZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-26
2022-05-25
WIESŁAW OLEWNIK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-02-26
2017-02-01
JAN DOBROSIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2008-10-16
JAN KUMOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2008-10-16
LECH LISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-16
2017-02-01
LECH LISZEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2017-02-01
2019-11-05
WIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2019-11-05
WIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2019-11-05
2022-05-25
WIOLETTA URSZULA RUDZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2022-05-25
2023-03-14
MARCIN SIEDLECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-05
2022-05-25
2002-02-26
2023-03-14
SPÓŁDZIELNIA
2002-02-26
2023-03-14
BANK SPÓŁDZIELCZY W BIEŻUNIU
2002-02-26
2023-03-14
ZAMOJSKIEGO, 27, BIEŻUŃ, 09-320, BIEŻUŃ, POLSKA
2015-07-08
2023-03-14
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2002-02-26
2023-03-14
6512A - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA
2002-08-26
2023-03-14
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2002-08-26
2023-03-14
9133Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie