KRS 0000071039
NIP7790041326
REGON63015512000000
NazwaVICTORIA-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVICTORIA-MEBLE
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 31 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKALNA, 14, POZNAŃ, 60 - 113, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7790041326
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
56109013620000000036018766
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
97109013620000000036734955
SANPL 6 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
03160014621854227400000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
73160014621854227400000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMARIUSZ STANISŁAW GRZECHOWIAK
reprezentant
MARIUSZ STANISŁAW GRZECHOWIAK
Beneficjent
MARIUSZ STANISŁAW GRZECHOWIAK
Wspólnik
2001-12-10
2014-10-31
881 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.050,00 ZŁ
DANUTA DOROTA GRZECHOWIAK
Wspólnik
2014-06-12
2014-10-31
119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.950,00 ZŁ
JAROSŁAW FILIP GRZECHOWIAK
Prokurent
2014-06-12
2014-10-31
SAMOISTNA
MARIUSZ STANISŁAW GRZECHOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
PRAWO DO UDZIAŁU W 88% ZYSKU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ STANISŁAW GRZECHOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2014-10-31
2001-12-10
2004-01-14
"VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-14
2010-11-19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "VICTORIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie