KRS 0000070996
REGON63426614100000
NazwaHEITON BUCKLEY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHEITON BUCKLEY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaHEITON BUCKLEY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 15 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MORWOWA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NAAS ROAD, CLONDALKIN, DUBLIN - ASHFIELD, DUBLIN 22, DUBLIN, IRLANDIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓWMARK O'MAHONY
DYREKTOR
2001-12-13
2004-12-29
KIERAN THOMAS BURKE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-12-29
2010-04-15
PRZEMYSŁAW ZYGMONT
Likwidator
2007-04-04
2010-04-15
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTORZY
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW.
FINBAR MOLONEY
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
RORY ENDA O'MAHONY
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
JOHN MCGEEVER
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
PETER JAMES BYERS
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
CHRISTY O'SULLIVAN
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
MICHAEL PHILIP BOYLE
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
LEO JAMES MARTIN
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
EDWARD KELLY
DYREKTOR
2001-12-13
2010-04-15
2001-12-13
2007-04-04
HEITON BUCKLEY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2001-12-13
2002-05-07
KASPRZAKA, 58, POZNAŃ, 60-245, POZNAŃ, POLSKA
2002-05-07
2003-12-18
PRZY SKARPIE, 68H, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie