KRS 0000070711
NIP5422478258
REGON05060966000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JAZ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JAZ-BUD
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 07 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 3, BIAŁYSTOK, 15-843, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 106093600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5422478258
data rejestracji 15 kwi 1998
status Czynny
39806000040090317020000010
BS8060 Centrala
ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘWspólnik
2013-11-04
2019-04-26
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.732.800 (CZTERY MILIONY SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
20072629700000
Wspólnik
2019-04-26
2020-04-09
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.732.800 (CZTERY MILIONY SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
20072629700000
JAN SAWICKI
Wspólnik
2020-04-09
2021-01-07
933 (DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.993.800,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
JAN SAWICKI
Wspólnik
2001-12-11
2013-11-04
463 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.919.375 (CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) ZŁOTYCH
ANTONI TARARUJ
Wspólnik
2001-12-11
2002-02-26
125(STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250.000(JEDEN MILION DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH
MATEUSZ SAWICKI
Beneficjent
MARIUSZ SAWICKI
Beneficjent
JAN SAWICKI
Beneficjent
JAN SAWICKI
zgłaszający - komplementariusz
MATEUSZ SAWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARIUSZ SAWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PROKURA SAMOISTNA
JAN SAWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-11
2021-01-07
ANTONI TARARUJ
ZASTĘPCA PREZESA
2001-12-11
2002-02-26
HENRYK GRYNCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR NACZELNY
2002-02-26
2008-03-03
MARIUSZ SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2021-01-07
STANISŁAWA TOMASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-03
2012-10-23
MATEUSZ SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-26
2021-01-07
2001-12-11
2006-04-25
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JAZ-BUD ST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2010-01-13
HETMAŃSKA, 42, BIAŁYSTOK, 15-727, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie