KRS 0000070657
NIP7642347482
REGON57204608000000
Nazwa"MAG-EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAG-EUROPE
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 27 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZTATOWA, 8, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 661000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7642347482
data rejestracji 03 gru 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJERZY JASIŃSKI
Wspólnik
2001-12-28
2004-11-29
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000,00 ZŁ
DONAT GRZEGORZ GORZELAK
Wspólnik
2001-12-28
2004-11-29
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF KIN
Wspólnik
2001-12-28
2007-07-19
76 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 76.000 PLN
GERRIT MARINUS HEIJTING
Wspólnik
2001-12-28
2004-08-03
76 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 76.000 PLN
KAZIMIERZ MIKRUT
Wspólnik
2004-11-29
2007-07-19
357 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 357.000,00 ZŁ
JERZY JASIŃSKI
Wspólnik
2005-09-15
2019-02-27
293 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 293.000,00 ZŁ
DONAT GRZEGORZ GORZELAK
Wspólnik
2005-09-15
2019-02-27
368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 368.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JÓZEF KIN
Prokurent
2004-08-03
2007-07-19
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JERZY JASIŃSKI
Likwidator
2018-04-25
2019-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GERRIT MARINUS HEIJTING
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2004-08-03
ANDRZEJ JÓZEF KIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2004-08-03
JERZY JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2018-04-25
DONAT GRZEGORZ GORZELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2018-04-25
2001-12-28
2004-11-29
"MAG-EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-11-29
2005-09-15
"GRAF-EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MAG-EUROPE SPÓŁKA Z O.O.
10 000,00 zł
6 800,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie