KRS 0000070406
REGON00841416100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POLONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POLONEX"
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 30 paź 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CMENTARNA, 47, MOSZCZENICA, 97-310, MOSZCZENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTSŁAWOMIR BĄKOWICZ
Wspólnik
2001-12-13
2007-10-30
80 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
JAN BOGUSZ
Likwidator
2004-02-18
2007-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO (JEDNOOSOBOWO) REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ. PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NABYCIA I ZBYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI LUB UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCIACH O WARTOŚCI DO 100.000,00 ZŁ, ZAWIERANIA, ZMIANY ROZWIĄZANIA UMÓW HANDLOWYCH O WARTOŚCI DO 90.000,00 ZŁ ORAZ ZACIĄGNIĘCIA JEDNORAZOWEGO KREDYTU OBROTOWEGO DO 500.000,00 ZŁ, WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU.
STANISŁAW RACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2002-11-25
STANISŁAW RACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-25
2003-11-21
KATARZYNA ELŻBIETA MAZURCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-13
2002-11-25
ZBIGNIEW DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2002-11-25
2003-11-21
JOLANTA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-21
2004-02-18
REMIGIUSZ TOMASZ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-21
2004-02-18
2001-12-13
2004-02-18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POLONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie