KRS 0000070360
NIP8841002680
REGON89026157600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MRP - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MRP - POL"
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 06 mar 2014 06 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁAJA KOPERNIKA, 34, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #1513 PRODUKCJA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #3614 PRODUKCJA MEBLI #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4541Z TYNKOWANIE #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7440Z REKLAMA #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKAMAREK KAZIMIERZ RAJKOWSKI
Wspólnik
2001-12-11
2014-03-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOANNA SŁAWOMIRA RAJKOWSKA
Wspólnik
2003-04-30
2006-06-28
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MAREK KAZIMIERZ RAJKOWSKI
Likwidator
2012-09-10
2014-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK KAZIMIERZ RAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2012-09-10
2001-12-11
2012-09-10
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MRP - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-11
2003-10-30
MIKOŁAJA KOPERNIKA, 34, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2003-10-30
2004-07-23
LEGNICKA, 52, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie