KRS 0000070294
NIP8992430557
REGON93271487300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 19 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZYBKA, 1 F, WROCŁAW, 50-421, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992430557
data rejestracji 04 sty 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 paź 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNECZESŁAW ANDRZEJ ADAMSKI
Beneficjent
BARŁOMIEJ ADAMSKI
Beneficjent
ANDRZEJ WITEK
reprezentant
JANUSZ KRZYSZTOF SZCZYTKOWSKI
Prokurent
2013-07-22
2014-03-12
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WITEK
Prokurent
2012-09-17
2013-07-22
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAWA TERESA PĘDZICH
Prokurent
2014-03-12
2017-04-07
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD WIESŁAW DEPTUCH
Wspólnik
2001-12-12
2004-12-30
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR MARIUSZ SZWARC
Wspólnik
2004-12-30
2007-03-22
POSIADA 51(PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DANUTA SZWARC
Wspólnik
2001-12-12
2011-11-17
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000 ZŁ. (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTŁOMIEJ ADAMSKI
Wspólnik
2007-03-22
2021-11-19
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000 ZŁ. (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
CZESŁAW ANDRZEJ ADAMSKI
Wspólnik
2011-11-17
2021-11-19
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 245.000 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOŻENA ELŻBIETA RADYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2004-05-17
DANUTA SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2004-05-17
KATARZYNA RENATA STOCHMIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-11-06
RYSZARD WIESŁAW DEPTUCH
Członek Organu Nadzoru
2002-11-06
2004-05-17
DANUTA SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2004-12-30
RYSZARD WIESŁAW DEPTUCH
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2004-12-30
BOŻENA ELŻBIETA RADYK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2004-12-30
Powiernik
2017-04-07
2021-11-19
36285028700000
CZESŁAW ANDRZEJ ADAMSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARŁOMIEJ ADAMSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RYSZARD WIESŁAW DEPTUCH
PREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2002-11-06
EWA REGINA POLNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2003-06-17
KAZIMIERZ BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-06
2003-06-17
KRYSTYNA SABINA BARANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-17
2013-02-21
JANUSZ KRZYSZTOF SZCZYTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2013-07-22
ANDRZEJ WITEK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-22
2021-11-19
2001-12-12
2017-04-07
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-12
2002-11-06
PRĄDZYŃSKIEGO, 22, WROCŁAW, 50-434, WROCŁAW, POLSKA
2003-06-17
2004-05-17
KOMUNY PARYSKIEJ, 19, WROCŁAW, 50-451, WROCŁAW, POLSKA
2004-05-17
2007-03-22
KOMUNY PARYSKIEJ, 19, WROCŁAW, 54-451, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie