KRS 0000070050
NIP6571031008
REGON29054930400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" W KIELCACH
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 19 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHORZOWSKA, 22, KIELCE, 25-852, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 553800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 553800,00 PLN
Wartość nominalna akcji60,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9230
Dane podatkowe
NIP 6571031008
data rejestracji 21 gru 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWBEATA TERESA DZIECHCIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR STANISŁAW DZIECHCIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
BEATA TERESA DZIECHCIŃSKA
Beneficjent
ARTUR STANISŁAW DZIECHCIŃSKI
Beneficjent
BOGDAN CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2009-10-22
ROMAN PAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2002-09-23
STANISŁAW WOJDA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2009-10-22
PRZEMYSŁAW WALDEMAR LECH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2014-04-03
EDYTA BOŻENA GŁÓD
Członek Organu Nadzoru
2006-05-09
2022-05-17
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW LECH
Członek Organu Nadzoru
2009-10-22
2014-03-10
MARCELI KASPRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-22
2015-08-11
KAMILA KATARZYNA LECH
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2020-06-01
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW LECH
Członek Organu Nadzoru
2014-04-03
2022-05-17
ALEKSANDRA BARBARA LECH
Członek Organu Nadzoru
2020-06-01
2022-05-17
WOJCIECH ADAM LEWKOWICZ
Prokurent
2009-10-22
2022-05-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA TERESA DZIECHCIŃSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK W BETARD SP. Z O.O., SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH, POSIADAJĄCY W KAPITALE ZAKŁADOWYM BETARD SP. Z O.O. 79.675 UDZIAŁÓW (OK. 99,22% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW BETARD SP. Z O.O.), Z CZEGO 79.650 UDZIAŁÓW BETARD SP. Z O.O. (OK. 99,19% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW BETARD SP. Z O.O.) NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z ARTUREM DZIECHCIŃSKIM.
ARTUR STANISŁAW DZIECHCIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK W BETARD SP. Z O.O., SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH, POSIADAJĄCY W KAPITALE ZAKŁADOWYM BETARD SP. Z O.O. 79.675 UDZIAŁÓW (OK. 99,22% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW BETARD SP. Z O.O.), Z CZEGO 79.650 UDZIAŁÓW BETARD SP. Z O.O. (OK. 99,19% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW BETARD SP. Z O.O.) NA PRAWACH MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ Z BEATĄ DZIECHCIŃSKĄ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HUBERT EUGENIUSZ WĘGIEREK
PREZES
2001-12-06
2022-05-17
WACŁAW JERZY BILSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2014-03-10
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW LECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-10
2014-04-03
PRZEMYSŁAW WALDEMAR LECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-03
2022-05-17
ARTUR STANISŁAW DZIECHCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-05-17
2022-08-19
BEATA TERESA DZIECHCIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-05-17
2022-08-19
2001-12-06
2022-08-19
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-06
2022-08-19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH
2001-12-06
2022-08-19
CHORZOWSKA, 22, KIELCE, 25-852, KIELCE, POLSKA
2015-08-11
2022-08-19
2361Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
2015-08-11
2022-08-19
2363Z - PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
2015-08-11
2022-08-19
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2015-08-11
2022-08-19
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-08-11
2022-08-19
4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
2015-08-11
2022-08-19
4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
2015-08-11
2022-08-19
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2015-08-11
2022-08-19
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2015-08-11
2022-08-19
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-08-11
2022-08-19
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnej technologii produkcji płyt peronowych nowej generacji z kruszywem płukanym i pasem bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego.”
2 936 931,89 zł
955 099,80 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie