KRS 0000069799
NIP8862631582
REGON89137169200000
NazwaPOLSKA ORGANIZACJA SHINKYOKUSHINKAI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKA ORGANIZACJA SHINKYOKUSHINKAI
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 22 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PROSTA, 15, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (4)
#92--- ORGANIZOWANIE IMPREZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH PATOLOGIAMI SPOŁECZNYMI #853--- UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM I WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UCZNIOM SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH #9133--- WSPÓŁPRACA Z POKREWNYMI ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI W CELU ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI #80--- WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJJACEK BARANOWSKI
Likwidator
2014-03-05
2014-10-22
ANNA SŁAWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-03-09
ZBIGNIEW GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2007-07-25
ARTUR MROSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2007-07-25
TOMASZ OBUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-09
2014-03-05
ALLAN SEBASTIAN BOROWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-09
2014-03-05
ROMAN BOGUSŁAW CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-09
2011-09-09
MARCIN SIERADZKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-25
2011-09-09
JOLANTA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-25
2011-09-09
ANDRZEJ FRANCISZEK CHOCHOL
Członek Organu Nadzoru
2011-09-09
2014-03-05
MARTA BRATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-25
2011-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA GDY WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA.
JACEK BARANOWSKI
PREZES
2002-11-05
2014-03-05
SŁAWOMIR RADWAŃSKI
WICEPREZES
2002-11-05
2014-01-15
ANNA KRYSTYNA KOWALA
SKARBNIK
2002-11-05
2012-06-06
ROBERT SŁAWIŃSKI
SEKRETARZ
2002-11-05
2007-07-25
ARTUR WŁADYSŁAW MROSZCZYK
CZŁONEK
2007-07-25
2014-03-05
MACIEJ BOGDAŃSKI
SEKRETARZ
2011-09-09
2014-03-05
PRZEMYSŁAW JACHWAN
WICEPREZES
2011-09-09
2014-03-05
PAWEŁ OSSOWSKI
CZŁONEK
2011-09-09
2014-03-05
TOMASZ BASIAK
CZŁONEK
2012-06-06
2014-03-05
ARTUR STANISŁAW WILENTO
CZŁONEK
2012-06-06
2014-01-15
2001-12-06
2002-11-05
ORGANIZACJA IKO KYOKUSHINKAI - KAN
2002-11-05
2003-11-28
"POLSKA ORGANIZACJA IKO KYOKUSHINKAI - KAN"
2003-11-28
2014-03-05
POLSKA ORGANIZACJA SHINKYOKUSHINKAI
2001-12-06
2007-07-25
BOLESŁAWA CHROBREGO, 12, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie