KRS 0000069483
REGON00040580800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY KRAWIECKIEJ "BIAŁOSTOCZANKA" W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRACY KRAWIECKIEJ "BIAŁOSTOCZANKA"
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 09 mar 2005 09 mar 2005
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WARYŃSKIEGO, 24A, BIAŁYSTOK, 15-461, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBARBARA LACH
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-05-21
BOŻENNA KRASNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-05-21
ANNA BIETKAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-01-16
TERESA JANOWIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-01-16
ANNA WERPACHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-01-16
ALICJA PIOTROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2005-03-09
TERESA PACHOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-03-09
ANDRZEJ ŁUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-03-09
JOLANTA GRYKO
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-03-09
DANUTA BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2005-03-09
MARIA ELŻBIETA SKOBUDZIŃSKA
Powiernik
2004-06-15
2005-03-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
JANINA MARIA PODUCH BIENIECKA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2003-05-21
HELENA DZIENIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2003-05-21
KAZIMIERZ JAN MOCZULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2003-01-16
BARBARA LACH
PREZES ZARZĄDU
2003-05-21
2003-11-24
BARBARA LACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-24
2005-03-09
BOŻENNA KRASNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-21
2003-11-24
MICHAŁ KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2004-03-22
JAN GARLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-22
2005-03-09
2001-12-06
2004-06-15
SPÓŁDZIELNIA PRACY KRAWIECKIEJ "BIAŁOSTOCZANKA"
2001-12-06
2003-01-16
WARYŃSKIEGO, 26, BIAŁYSTOK, 15-461, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie