KRS 0000069302
NIP6310200452
REGON00346994400000
NazwaENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENEL
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 24 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN.J.SOWIŃSKIEGO, 3, GLIWICE, 44-101, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6310200452
data rejestracji 01 maj 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAHENRYK JAN KOŁODZIEJ
Wspólnik
2001-12-06
2014-11-14
13 UDZIAŁÓW, PO 1.000,00;-ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00;-ZŁ
ANDRZEJ STEFAN KULESZA
Wspólnik
2001-12-06
2012-04-30
13 UDZIAŁÓW, PO 1.000,00;-ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00;-ZŁ
ROMAN STANISŁAW NOWAK
Wspólnik
2001-12-06
2009-12-30
10 UDZIAŁÓW, PO 1.000,00;-ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00;-ZŁ
ANNA KULESZA
Wspólnik
2012-04-30
2014-11-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00;-ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z EWĄ MAULTZ-KULESZA
JANUSZ JACEK NOWAK
Wspólnik
2001-12-06
2014-11-14
14 UDZIAŁÓW, PO 1.000,00;-ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00;-ZŁ
EWA MAULTZ KULESZA
Wspólnik
2012-04-30
2014-11-14
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00;-ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ANNĄ KULESZA
Wspólnik
2014-11-14
2023-10-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00;-ZŁ
24097270500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BOŻENA GOŹDZIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-09
2023-10-24
JANUSZ JACEK NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2008-08-22
HENRYK JAN KOŁODZIEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2009-12-30
ANDRZEJ STEFAN KULESZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2008-08-22
ROMAN STANISŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2008-12-01
PIOTR JAN ŚNIEG
PREZES ZARZĄDU
2008-08-22
2010-06-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2022.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18713.34 |
Aktywa razem | 18713.34 |
2001-12-06
2023-10-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2023-10-24
ENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2023-10-24
GEN.J.SOWIŃSKIEGO, 3, GLIWICE, 44-101, GLIWICE, POLSKA
2019-01-21
2023-10-24
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2019-01-21
2023-10-24
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2019-01-21
2023-10-24
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2019-01-21
2023-10-24
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie